1
点击 ,再点击转发将文章转发到班级群
校名 | 时间 | 主管单位 | 负责人 | 班级 | 学生 | 教师 |
孝感地区行署机关子弟小学 | 1958年8月—1962年7月 | 孝感地区行署管理科 | 周士豪主任 | 3个 | 90余名 | 6人 |
孝感地区师范第二附属小学 | 1962年9月—1964年8月 | 孝感地区师范 | 吴秉清副校长 | 10个 | 400余名 | 17人 |
孝感地区师范第二附属小学 | 1964年9月—1965年7月 | 孝感地区师范 | 刘树庆代理校长 | 12个 | 450余名 | 20多人 |
孝师二附小 | 1965年8月—1970年1月 | 孝感地区师范 | 李开元校长 | 20个 | 1100余名 | 30多人 |
孝感城关二附小 | ||||||
孝感城关二附小 | (79年更名) | |||||
孝感城关二小 | 1970年1元—1981年9月 | 孝感县城关镇 | 李爱国校长 | 25个 | 1500余名 | 80多人 |
孝感城关二小 | (81年10月更名) | |||||
孝感地区实验小学 | 1981年10月—1987年7月 | 孝感地区师范专科学校 | 李爱国校长 | 30个 | 1900余名 | 100多人 |
孝感地区实验小学 | 1987年8月—1993年10月 | 孝感地区教委 | 李爱国校长 | 36个 | 2300余名 | 120多人 |
孝感市实验小学 | 1993年10月—2001年4月 | 孝感市教委 | 李爱国校长 | 56个 | 4000余名 | 140多人 |
孝感市实验小学 | 2001年5月——2009年4月 | 孝感市教育局 | 李德安校长 | 60个 | 4000余名 | 160多人 |
孝感市实验小学 | 2009年4月——现在 | 孝感市教育局 | 李安心校长 | 68个 | 4000余名 | 181多人 |